Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков
23 июнь 2015 19:40 #18623
от ICT
ICT создал тему: Председателем совета директоров МГТС избран Андрей Дубовсков
Компания «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) — оператор местной проводной связи, входящий в группу МТС — объявила об избрании с 23 июня 2015 г. председателем совета директоров президента ОАО МТС Андрея Дубовскова, а его заместителем — вице-президента по продажам и обслуживанию ОАО МТС Вадима Савченко. Об этом говорится в заявлении МГТС, поступившем в редакцию CNews. В состав нового совета директоров МГТС, выбранного 19 июня 2015 г. на общем годовом собрании акционеров, вошли генеральный директор МГТС Андрей Ершов, финансовый директор по работе с макрорегионами МТС Ирина Карева, вице-президент по маркетингу МТС Василий Лацанич, вице-президент по технике и ИТ МТС Андрей Ушацкий, директор департамента по интеграции и развитию бизнеса МТС Владимир Хренков, вице-президент по закупкам и административным вопросам МТС Валерий Шоржин. В состав совета директоров также вошел директор департамента продаж услуг фиксированной связи на розничном рынке МТС Юрий Нефедов, который сменил генерального директора ЗАО «Ситроникс КАСУ» Вячеслава Смирнова. В составе Правления МГТС продолжают работать генеральный директор МГТС Андрей Ершов, заместитель генерального директора МГТС по работе с государственным сектором Денис Лобанов, заместитель генерального директора по безопасности и режиму секретности МГТС Владимир Лепетюхин, заместитель генерального директора МГТС — технический директор Александр Трохин, заместитель генерального директора МГТС — финансовый директор Ольга Белоусова, директор по закупкам МГТС Артем Блинов, директор по маркетингу и развитию продуктов МГТС Дмитрий Кулаковский, директор по управлению персоналом МГТС Алмаз Сулейманов, директор по правовому обеспечению МГТС Иван Никитин, директор по продажам и обслуживанию МГТС Герман Юртаев. На заседании также было принято решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления МГТС — директора по информационным технологиям МТС Дмитрия Хомченко. Таким образом, количество членов Правления МГТС составит 10 человек, рассказали в компании.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Совет директоров МГТС возглавил глава МТС Андрей Дубовсков | 27.16 | Среда, 24 июня 2015 |
Глава Минкомсвязи России избран председателем наблюдательного совета «Почта Банка» | 21.96 | Четверг, 18 февраля 2016 |
Совдир МГТС возглавил глава МТС Андрей Дубовсков | 21.84 | Среда, 24 июня 2015 |
Избран председатель совета директоров "Ростелекома" | 19.94 | Вторник, 16 июня 2015 |
Избран новый состав совета директоров ТТК | 19.94 | Вторник, 15 марта 2016 |
Виталий Студитских назначен председателем совета директоров Орион Экспресс | 19.82 | Среда, 18 февраля 2015 |
Председателем совета директоров Почты России назначен Максим Орешкин | 19.82 | Вторник, 01 декабря 2020 |
Избран новый состав совета директоров "ТрансТелеКома" | 19.73 | Вторник, 15 марта 2016 |
В Tele2 избран новый состав совета директоров | 19.73 | Четверг, 27 апреля 2017 |
В ZTE избран новый руководитель и обновлен состав совета директоров | 19.52 | Четверг, 07 апреля 2016 |