Совдир РМГ снял Кожевникова с поста гендиректора
11 авг 2015 10:05 #22064
от ICT
ICT создал тему: Совдир РМГ снял Кожевникова с поста гендиректора
Совет директоров ЗАО "Русская медиагруппа" назначил бывшего президента холдинга Сергея Архипова на пост генерального директора группы вместо Сергея Кожевникова,
сообщается
на сайте компании. "Русскую медиагруппу" возглавит один из основателей "Русского радио" и бывший президент холдинга - Сергей Архипов. Соответствующее решение было принято 10 августа по итогам проведения совета директоров. Кроме того, было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора ЗАО "Русская медиагруппа" Сергея Кожевникова", - говорится в сообщении. Напомним, в начале июля стало известно, что акционеры РМГ, которая управляет телеканалом
RU.TV
и несколькими радиостанциями,
намерены продать пакет акций компании ФГУП "Госконцерт"
. По данным СМИ,
на базе этих активов и еще нескольких музыкальных телеканалов планируется создать патриотический музыкальный медиахолдинг
. Владельцами 78% ЗАО являются структуры, связанные с ИФД "Капиталъ", остальными 22% владеет Сергей Кожевников. Позднее выяснилось, что Кожевников
недоволен планируемой сделкой
. Он
направил остальным акционерам группы официальную оферту
о выкупе их доли. Однако
ИФД "Капиталъ" отказал топ-менеджеру
, который обладал преимущественным правом на выкуп доли инвесткомпании. Добавим, что ранее Кожевников подтверждал уведомление от ИФД "Капиталъ" о предстоящем созыве совета директоров и возможном переизбрании гендиректора, однако заверял, что находится в отпуске до октября, а юридически ИФД не сможет сменить директора в этот период.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Совет директоров РМГ снял Кожевникова с поста гендиректора | 32.14 | Вторник, 11 августа 2015 |
Экс-гендиректора РМГ Кожевникова подозревают в злоупотреблении полномочиями | 16.4 | Вторник, 18 августа 2015 |
Совдир РМГ обсудит переизбрание гендиректора группы | 15.74 | Четверг, 30 июля 2015 |
Сергей Федотов уходит с поста гендиректора РСП | 14.32 | Пятница, 18 декабря 2015 |
Олег Туманов уходит с поста гендиректора ivi | 14.32 | Понедельник, 11 апреля 2022 |
Мег Уитман уходит с поста гендиректора HPE, потому что она не инженер | 14.16 | Среда, 22 ноября 2017 |
Основателя «Эр-телекома» внезапно сместили с поста гендиректора | 14.16 | Четверг, 04 октября 2018 |
Эксперты высказались об уходе Ольги Паскиной с поста гендиректора НМГ | 14.01 | Пятница, 29 января 2021 |
Игорь Мишин официально подтвердил свой уход с поста гендиректора ТНТ | 13.87 | Четверг, 16 июня 2016 |
Олег Налобин ушел с поста гендиректора АНО «Центр развития регионального телевидения и радио» | 13.58 | Понедельник, 01 июля 2019 |