Сергей Калугин пополнил ряды Минкомсвязи
03 апр 2017 03:35 #54972
от ICT
ICT создал тему: Сергей Калугин пополнил ряды Минкомсвязи
Как сообщили ComNews в пресс-службе Минкомсвязи, бывший президент ПАО "Ростелеком" Сергей Калугин стал восьмым заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. До этого у главы министерства было семь заместителей - Олег Пак, Алексей Волин, Михаил Евраев, Алексей Козырев, Дмитрий Алхазов, Алексей Соколов и Рашид Исмаилов. О назначении Сергея Калугина на пост замминистра говорится в официальном сообщении Минкомсвязи России. О том, что Сергей Калугин стал восьмым заместителем министра, корреспонденту ComNews рассказал официальный представитель пресс-службы ведомства. Напомним, ранее у главы Минкомсвязи было семь заместителей. Их количество было регламентировано в постановлении правительства РФ "О Минкомсвязи" №418 от 2 июня 2008 г. Согласно этому документу, Министерству связи и массовых коммуникаций разрешалось иметь семь заместителей министра, в том числе одного статс-секретаря - заместителя министра (см.
новость
ComNews от 2 марта 2017 г.). Ранее, в феврале, стало известно о том, что Сергею Калугину было предложено занять пост заместителя главы Минкомсвязи. Об этом сообщило несколько изданий со ссылкой на слова министра связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, сказанные им в беседе с журналистами в кулуарах Mobile World Congress 2017. "Могу лишь подтвердить, что действительно сделал Сергею Борисовичу Калугину предложение о должности заместителя министра", - цитировало чиновника агентство ТАСС. Напомним, информация о возможном уходе Сергея Калугина с поста президента "Ростелекома" начала появляться еще в середине февраля. Причем источники газеты "Ведомости" связывали уход Сергея Калугина с его нежеланием увеличивать долю "Ростелекома" в ООО "Т2 РТК Холдинг" (совместное предприятие, являющееся головной организаций для оператора Tele2; см.
новость
на ComNews от 27 февраля 2017 г.). 3 марта совет директоров ПАО "Ростелеком" назначил президентом компании с 4 марта 2017 г. экс-заместителя президента - председателя правления банка ВТБ Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий (см.
новость
ComNews от 3 марта 2017 г.). На первом же публичном мероприятии Михаил Осеевский заявил, что новое руководство "Ростелекома" намерено качественно изменить взаимодействие с Tele2. Оператор планирует усилить присутствие в совете директоров Tele2 (см.
новость
ComNews от 7 марта 2017 г.). Кроме того, "Ростелеком" проведет оценку того, необходимо ли ему увеличивать долю в ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2), чтобы повысить эффективность сотрудничества с мобильным оператором. По итогам 2016 г., чистый убыток Tele2 составляет 15,6 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в 2015 г. Кроме того, вновь назначенный президент "Ростелекома" заявил, что необходимо сформировать новый состав правления, так как нынешний не соответствует сегодняшней модели работы компании (см.
новость
ComNews от 7 марта 2017 г.). По итогам 2016 г. выручка "Ростелекома" составила 297,4 млрд руб., что на 0,03% больше, чем годом ранее. За время руководства Сергея Калугина оператор начал активно работать на рынках с высоким потенциалом роста, таких как ТВ, облачные услуги, дата-центры, геоданные, индустриальный Интернет вещей, трансформируясь из телекоммуникационного оператора в провайдера цифровых услуг. По итогам 2016 г. 44% выручки компании приносят доходы от цифровых и контентных услуг. Досье ComNews Сергей Борисович Калугин родился 2 ноября 1966 г. в Москве. В 1991 г. окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, экономический факультет. После окончания института работал в должности экономиста в АБ "Инкомбанк", затем был управляющим директором по инвестициям АБ "Инкомбанк", президентом инвестиционно-финансовой компании "Инком Кэпитал". С 2000 г. - генеральный директор ОАО "РТР-Сигнал". С 2001 г. по 2007 г. - генеральный директор ОАО "Национальные кабельные сети". С 2007 г. по 2008 г. - генеральный директор ОАО "Национальные телекоммуникации". С 2009 г. - управляющий партнер WebMediaGroup. В сентябре 2009 г. вернулся на пост генерального директора ОАО "Национальные телекоммуникации". В марте 2012 г. контракт Сергея Калугина был досрочно расторгнут. С марта 2013 г. по февраль 2017 г. был президентом "Ростелекома".
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Экс-президент "Ростелекома" Сергей Калугин назначен замглавы Минкомсвязи | 18.84 | Понедельник, 03 апреля 2017 |
Сергей Калугин сохранит пост президента РТК до 2018 года | 14.26 | Понедельник, 30 марта 2015 |
Сергей Калугин может покинуть пост президента "Ростелекома" | 14.26 | Четверг, 16 февраля 2017 |
Президент "Ростелекома" Сергей Калугин дополнительно приобрел акции компании на 760 млн руб. | 14.11 | Вторник, 13 января 2015 |
Глава "Ростелекома" Сергей Калугин может покинуть свой пост | 14.11 | Четверг, 16 февраля 2017 |
Экс-президент "Ростелекома" Калугин назначен замглавы Минкомсвязи | 13.19 | Понедельник, 03 апреля 2017 |
Глава Минкомсвязи подтвердил, что Калугин может стать замминистра | 13.05 | Вторник, 28 февраля 2017 |
Ряды "Ростелекома" пополнились | 8.92 | Четверг, 15 сентября 2016 |
Ряды IBM снова редеют | 8.92 | Понедельник, 25 мая 2020 |
Киберпреступники пополняют ряды | 8.92 | Воскресенье, 25 октября 2020 |