У "Гарс Телекома" сменился глава
20 янв 2016 07:20 #31694
от ICT
ICT создал тему: У "Гарс Телекома" сменился глава
Бывший директор по развитию бизнеса системного интегратора SAS Россия/СНГ Александр Шинкарев возглавил ООО "Гарс Телеком" ("дочка" ПАО "МегаФон"). Он сменит на посту Павла Горенькова, который покинет компанию после передачи дел новому генеральному директору "Гарс Телекома". По словам директора столичного филиала "МегаФона" Алексея Семенова, на новом посту Александр Шинкарев будет отвечать за сохранение и приумножение позитивных результатов развития команды "Гарс Телеком" на основе синергии с возможностями материнской компании. Какие именно задачи поставлены перед Александром Шинкаревым, пресс-служба "МегаФона" вчера не уточнила ComNews. Александр Шинкарев сменил на посту Павла Горенькова. Алексей Семенов благодарит Павла Горенькова за создание и развитие бизнеса "Гарс Телекома". "В течение первого квартала он будет передавать дела новому генеральному директору, что позволит реализовать принципы преемственности", - уточнил Алексей Семенов. Как сказал корреспонденту ComNews Павел Гореньков, решение об уходе из "Гарс Телекома" было принято по обоюдному согласию сторон. "О дальнейших своих планах я пока не думал", - добавил Павел Гореньков. Это уже не первые кадровые изменения в "Гарс Телекоме" после того, как в сентябре прошлого года "МегаФон" закрыл сделку по приобретению компании GARS Holding Limited ("Гарс Телеком"), став владельцем 100% акционерного капитала группы "Гарс". (см.
новость
ComNews от 21 сентября 2015 г.). Так, из коммерческого департамента "Гарс Телекома" был выделен отдел по закупкам. Новое подразделение компании возглавила бывший заместитель руководителя тендерно-договорного отдела ЗАО "Инженерно-внедренческий центр "Инсофт" Любовь Поповкина. Позже из департамента управления проектами "Гарс Телекома" был выделен отдел по взаимодействию с операторами связи, руководителем которого стал бывший глава московского отделения телекоммуникационного холдинга "Норильск-Телеком" Борис Мазо (см.
новость
ComNews от 8 декабря 2015 г.). "Я рад присоединиться к команде столь динамичной компании на рынке телекоммуникаций, - подчеркнул Александр Шинкарев. – Уже сейчас компания "МегаФон" активно увеличивает присутствие на объектах коммерческой недвижимости, поскольку имеет возможность оказывать полный спектр услуг фиксированной и мобильной связи, что отвечает современным потребностям в корпоративном сегменте клиентов. Уверен, что вместе мы достигнем еще больших результатов в расширении круга B2B и B2G клиентов и предоставлении им качественных услуг связи". До прихода в "Гарс Телеком" Александр Шинкарев был директором по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ. "Александр Шинкарев покинул компанию в конце 2015 г. В качестве директора по развитию бизнеса он занимался преимущественно поиском новых направлений работы компании SAS в телекоме", - рассказала ComNews PR-менеджер SAS Россия/СНГ Евгения Щуцкая. По ее словам, в настоящее время обязанности директора по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ исполняет Антон Заяц, руководитель пресейл-департамента компании. Досье ComNews Александр Шинкарев начинал свой карьерный путь в 1993 г. в СП "Инфоком", где занимал должность инженера систем передачи данных. С 1996 г. по 2010 г. работал в компании ООО "СЦС Совинтел" (торговая марка "Голден Телеком"), пройдя путь от менеджера по работе с клиентами до вице-президента по развитию бизнеса. С 2010 г. занимал должность директора по операционному обеспечению корпоративных продаж и поддержке бизнеса ПАО "ВымпелКом". С 2015 г. – директора по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ. В 2016 г. возглавил "Гарс Телеком". Павел Гореньков родился 1 октября 1968 г. в Москве. В 1990 г. окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. В 1990-1995 гг. служил в вооруженных силах РФ. В 1996-1997 гг. работал менеджером по контрактам в ЗАО "Спринт Связь". С 1997 г. занимал позиции ведущего менеджера по контактам и начальника отдела по работе с корпоративными клиентами компании "Глобал Один". С 2002 г. работал в компании "Гарс Телеком". В 2005 г. стал генеральным директором "Гарс Телекома". В 2016 г. покинул компанию.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
У "Гарс Телеком" сменился глава | 20.78 | Среда, 20 января 2016 |
В ЦНИИС сменился глава | 12.66 | Среда, 25 сентября 2019 |
У разработчика мессенджера "СберЧат" сменился глава | 12.39 | Пятница, 05 июля 2019 |
Сменился глава департамента финансовых технологий ЦБ РФ | 12.39 | Вторник, 22 июня 2021 |
У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко | 11.99 | Суббота, 22 сентября 2018 |
Глава Facebook предложил регулировать соцсеть как «гибрид СМИ и телекома» | 11.59 | Понедельник, 17 февраля 2020 |
Глава «ЭР-Телекома» выступил против законопроекта о едином поставщике телеконтента в онлайне | 11.35 | Вторник, 24 сентября 2019 |
"МегаФон" голосует за "Гарс" | 8.35 | Вторник, 23 июня 2015 |
"Гарс" все ближе к "МегаФону" | 8.35 | Среда, 02 сентября 2015 |
"МегаФон" добавил "Гарс" | 8.35 | Понедельник, 21 сентября 2015 |