Николай Рупасов возглавил Ижевский филиал "ВымпелКома"
25 мая 2015 20:00 #16095
от ICT
ICT создал тему: Николай Рупасов возглавил Ижевский филиал "ВымпелКома"
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о назначении Николая Рупасова на должность директора Ижевского филиала компании. С 25 мая новый руководитель приступил к исполнению своих обязанностей. Николай Рупасов работает в сфере телекоммуникаций более одиннадцати лет. Строить свою карьеру в телекоме начал в 2004 г. с должности старшего специалиста департамента маркетинга макрорегиона «Поволжье-СЗ» компании МТС. С 2006 г. и до настоящего времени занимал должности директора по маркетингу и коммерческого директора удмуртского регионального отделения компании «Tele2 Россия». В качестве ключевых стоящих перед ним задач новый директор филиала выделяет увеличение количества монобрендовых салонов, развитие сетей скоростной передачи данных в стандартах 3G и 4G, активное усиление позиций компании в B2B сегменте. Николай Рупасов родился в Ижевске 12 марта 1981 г. Закончил социологический факультет Удмуртского государственного университета. Имеет ученую степень кандидата социологических наук. В 2012 г. прошел подготовку в Бизнес-школе МИРБИС (Москва) по программе Mini-MBA «Стратегическое управление в телекоммуникациях».
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Беслан Магомадов возглавил Грозненский филиал "ВымпелКома" | 19.61 | Пятница, 12 декабря 2014 |
Игорь Шилов возглавил Пермский филиал "ВымпелКома" | 19.61 | Вторник, 21 июля 2015 |
Николай Резвов возглавил "Цифровую логистику" | 12.99 | Вторник, 11 мая 2021 |
Николай Козак возглавил направление цифровой трансформации в ДОМ.РФ | 12.85 | Четверг, 04 марта 2021 |
Филиал МТС в ЯНАО возглавил Евгений Варывдин | 12.85 | Среда, 25 сентября 2019 |
Камчатский филиал МТС возглавил Валерий Борунов | 12.85 | Вторник, 01 октября 2019 |
Бывший вице-президент "ВымпелКома" возглавил "Ингосстрах" | 12.72 | Понедельник, 01 февраля 2021 |
Николай Никифоров возглавил 37-ю ассамблею организации спутниковой связи | 12.72 | Четверг, 13 октября 2016 |
Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов | 12.71 | Четверг, 12 ноября 2015 |
Поволжский филиал «Евросети» возглавил Филипп Сапронов | 12.71 | Понедельник, 21 марта 2016 |