Игорь Шилов возглавил Пермский филиал "ВымпелКома"
21 июль 2015 10:40 #20391
от ICT
ICT создал тему: Игорь Шилов возглавил Пермский филиал "ВымпелКома"
На должность директора Пермского филиала компании «ВымпелКом» (брэнд «Билайн») назначен Игорь Шилов. Он будет отвечать за развитие всех направлений деятельности компании в регионе, включая развитие мобильной связи, широкополосного доступа в интернет для частных и корпоративных клиентов, а также за техническое развитие сетей «Билайн» в целом по краю. Ключевыми задачами, стоящими перед ним, новый директор филиала выделяет обеспечение качества связи на территории Пермского края, в том числе через строительство новых базовых станций и модернизацию уже существующих. Игорь Шилов замечает, что также «важно обеспечить нашим абонентам качественный сервис в наших салонах продаж с одновременным увеличением их количества в городе и крае, развитием собственной монобрендовой сети салонов продаж». До прихода в «ВымпелКом» Игорь Шилов работал в таких компаниях как «ПепсиКо Холдингс», «Лебедянский», «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». С 2012 г. трудился в коммерческой дирекции компании МТС в Перми. «Основная миссия руководителя – наделить команду необходимым инструментарием, иметь цель, задавать направления и всегда находиться в диалоге с любым сотрудником. Уверен, вместе мы сможем сохранить накопленный потенциал в регионе, постоянно совершенствовать и развивать предоставляемый компанией сервис для комфорта и удобства наших абонентов» - прокомментировал Игорь Шилов свое назначение на должность директора Пермского филиала. Игорь Шилов родился 10 мая 1981 г. в городе Кустанай, республика Казахстан. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «экономист-менеджер».
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Пермский филиал компании "Ростелеком" возглавил Петр Козловский | 20.52 | Среда, 05 июня 2019 |
Беслан Магомадов возглавил Грозненский филиал "ВымпелКома" | 19.61 | Пятница, 12 декабря 2014 |
Николай Рупасов возглавил Ижевский филиал "ВымпелКома" | 19.61 | Понедельник, 25 мая 2015 |
Игорь Козлов возглавил «Росэлектронику» | 13.95 | Вторник, 01 марта 2016 |
Игорь Матвиенко возглавил общественный совет при Роскомнадзоре | 13.65 | Вторник, 26 сентября 2017 |
Филиал МТС в ЯНАО возглавил Евгений Варывдин | 12.85 | Среда, 25 сентября 2019 |
Камчатский филиал МТС возглавил Валерий Борунов | 12.85 | Вторник, 01 октября 2019 |
Бывший вице-президент "ВымпелКома" возглавил "Ингосстрах" | 12.72 | Понедельник, 01 февраля 2021 |
Поволжский филиал «Евросети» возглавил Владимир Смирнов | 12.71 | Четверг, 12 ноября 2015 |
Поволжский филиал «Евросети» возглавил Филипп Сапронов | 12.71 | Понедельник, 21 марта 2016 |