Впервые главой Ricoh Rus назначен российский топ-менеджер
28 авг 2015 14:40 #23217
от ICT
ICT создал тему: Впервые главой Ricoh Rus назначен российский топ-менеджер
Компания Ricoh, японский производитель офисной печатной техники и решений для документооборота, объявила о назначении на должность генерального директора российского представительства Константина Клейна. На этом посту он сменил Синити Нодзи, который возглавлял компанию Ricoh Rus более трех лет, сообщили CNews в Ricoh. В свою очередь, Нодзи получил новое назначение в штаб-квартире Ricoh Company, Ltd в Токио (Япония). Как отмечается, Константин Клейн стал первым российским топ-менеджером, возглавившим компанию Ricoh Rus. Более пятнадцати лет он проработал в корпорации Xerox, начав с позиций в отделе маркетинга департамента дистрибуции. В 2002 г. он перешел в штаб-квартиру компании в Великобритании, затем вернулся в Россию, где руководил департаментом дистрибуции. В феврале 2003 г. Клейн был назначен на должность директора по маркетингу Xerox (Россия и СНГ), в 2006 г. стал заместителем генерального директора. Спустя два года возглавил «Xerox Евразия», заняв пост генерального директора. В 2011 г. перешел в Xerox India на позицию управляющего директора. В 2012 г., завершив карьеру в Xerox, Константин Клейн основал компанию EnSol, которая является разработчиком и производителем энергоэффективных решений с применением литий-ионных аккумуляторов. В 2012 г. компании был присвоен статус резидента «Сколково» за заслуги в области разработки активной системы управления аккумуляторной батареей (BMS), позволяющей в несколько раз снизить потери энергии при балансировке, увеличить срок службы и уровень доступной энергии тягового литий-ионного аккумулятора, рассказали в компании. Производственная площадка EnSol расположена на территории «Технополис Москва» — специализированной территории для развития высокотехнологичных производств. Константин Клейн окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, факультет «Информатика и системы управления». В 2001 г. получил степень MBA в маркетинге в Школе бизнеса Открытого университета Великобритании.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Главой «Связного» стал топ-менеджер «Евросети» | 14.06 | Вторник, 29 августа 2017 |
Новым главой "ВымпелКома" станет бывший топ-менеджер МТС | 13.91 | Вторник, 28 ноября 2017 |
Главой разработки Firefox OS стал бывший топ-менеджер Nokia, HP и Intel | 13.61 | Среда, 07 октября 2015 |
Андрей Липов назначен главой Роскомнадзора | 12.92 | Понедельник, 30 марта 2020 |
Главой уральского филиала ТТК назначен Вячеслав Касымов | 12.78 | Вторник, 31 января 2017 |
Экс-гендиректор "Стэп Лоджик" назначен главой "Открытых технологий" | 12.64 | Четверг, 05 марта 2015 |
Марио Сильвейра назначен главой продаж AMD по региону EMEA | 12.64 | Понедельник, 11 марта 2019 |
Андрей Карташов назначен главой дальневосточного филиала «Ростелекома» | 12.64 | Понедельник, 15 февраля 2021 |
Генеральный директор Orange Business Services Россия и СНГ назначен главой IMEAR | 12.38 | Среда, 08 февраля 2017 |
Топ-менеджер Juniper Networks назначен CIO VMware | 11.71 | Четверг, 12 марта 2015 |