Алина Кабаева переизбрана на пост главы совета директоров НМГ
26 июнь 2015 15:00 #18889
от ICT
ICT создал тему: Алина Кабаева переизбрана на пост главы совета директоров НМГ
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, бывший депутат Госдумы Алина Кабаева переизбрана на пост совета директоров ЗАО "Национальная Медиа Группа" (НМГ), сообщается в
пресс-релизе
компании.
Напомним, Кабаева в сентябре 2014 года покинула нижнюю палату парламента
, чтобы стать главой совдира НМГ. До этого она шесть лет возглавляла общественный совет холдинга. В новый состав совета директоров НМГ вошел также генеральный директор ЗАО "АБР Менеджмент" Дмитрий Мансуров, который сменил на этом посту председателя правления ОАО "Собинбанк" Олега Минаева. Помимо избрания нового совета директоров на годовом общем собрании акционеров был рассмотрен годовой отчет компании, утверждены финансовые результаты холдинга по итогам 2014 года, назначена ревизионная комиссия. НМГ является одним из крупнейших частных медиахолдингов России. В его состав входят телерадиокомпания "Петербург-Пятый канал" (72,4%), ОАО "
Первый канал
" (25%), телеканал
РЕН ТВ
(68%), газета "Известия" (73,2%), радиостанция "Русская Служба Новостей" (100%), ООО "Арт Пикчерс Вижн" (50%), "Metro-Петербург".
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Рона Фэрхэд покидает пост главы BBC | 13.45 | Среда, 14 сентября 2016 |
Александр Акопов покидает пост главы "Амедиа" | 13.31 | Среда, 24 июня 2015 |
На пост главы ТРК "Башкортостан" утвердили Рустама Зарафутдинова | 13.31 | Четверг, 08 июня 2017 |
Максут Шадаев сохранил пост главы Минцифры | 13.31 | Вторник, 14 мая 2024 |
На пост главы Координационного центра доменов .ru и .рф претендуют четверо | 13.17 | Среда, 07 октября 2015 |
Названы претенденты на пост главы Координационного центра доменов .ru и .рф | 13.17 | Среда, 07 октября 2015 |
Жаров стал претендентом на пост главы "Газпром-Медиа" | 13.17 | Среда, 12 февраля 2020 |
Власти определились с кандидатом на пост главы "Почты России" | 13.17 | Пятница, 02 декабря 2022 |
Руперт Мердок с 1 июля покинет пост главы 21st Century Fox | 13.03 | Среда, 17 июня 2015 |
Владимир Кулистиков покинет пост главы НТВ с 1 января 2016 года | 13.03 | Среда, 22 июля 2015 |