Индустриальный комитет по телеизмерениям возглавил Сергей Петров
17 мая 2016 15:40 #38613
от ICT
ICT создал тему: Индустриальный комитет по телеизмерениям возглавил Сергей Петров
В структуе Инлустриального комитета по телеизмерениям (ИКТ) произошли кадровые изменения. Пост главы ИКТ покинул один из основателей Vi Оганес Соболев, а на его место назначен заместитель генерального директора "СТС Медиа" и по совместительству президент "Медиакоммуникационного союза" Сергей Петров. Об этом сообщает портал Sosotav.ru. Помимо нового гендиректора в ИКТ назначен и новый председатель совета комитета - им стала глава "Национальной Медиа Группы" Ольга Паскина. В свою очередь в состав комитета вошли гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, заместитель главы "Первого канала" по стратегическому планированию Михаил Бричкалевич, главы ВГТРК (Олег Добродеев), "России 1" (Антон Златопольский), НТВ (Алексей Земский), "СТС Медиа" (Юлиана Слащева), "Газпром Медиа" (Дмитрий Чернышенко) и Vi (Сергей Васильев), а также президент рекламной группы Vivaki Сергей Коптев и замгендиректора НМГ Алексей Янчишин. Чем вызваны изменения в составе руководства Индустриального комитета по телеизмерениям, не сообщается.
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
Индустриальный комитет по телеизмерениям сменит генерального директора | 24.66 | Четверг, 10 августа 2017 |
Сергей Петров сменит амплуа в "СТС Медиа" | 15.22 | Вторник, 27 декабря 2016 |
Сергей Петров перешел из "СТС Медиа" на пост гендиректора ИКТ | 15.06 | Четверг, 22 декабря 2016 |
Сергей Петров перестанет совмещать руководящие посты в "СТС Медиа" и ИКТ | 14.9 | Четверг, 22 декабря 2016 |
Сергей Петров назначен вице-президентом - руководителем блока "Системная интеграция и строительство" ТТК | 14.44 | Понедельник, 10 августа 2015 |
Комаров возглавил "космический" комитет | 12.98 | Понедельник, 16 марта 2015 |
Комитет Госдумы по СМИ возглавил Александр Хинштейн | 12.83 | Четверг, 23 января 2020 |
Сооснователь Acronis возглавил комитет «ИТ+ Суверенитет» Института развития интернета | 12.43 | Понедельник, 23 мая 2016 |
Бывший директор департамента ракетно-космической корпорации возглавил комитет по печати в Тульской области | 12.05 | Вторник, 19 января 2021 |
Сергей Алферов возглавил "Башинформсвязь" | 11.93 | Понедельник, 22 июля 2019 |